Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2012-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BUSC.DK ApS. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siimvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.dolmer.hansen@gmail.com (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-02-25 tilføjes Vedtægter: 2015-02-25 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2008-01-25 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2008-01-25 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådyrvej 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- og konsulentvirksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Vedtægter: 2003-11-25 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 1998-11-16 tilføjes Legale ejere: Lars Dolmer Hansen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1998-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Dolmer Hansen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 1998-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådyrvej 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Direktion: Lars Dolmer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Navne: LDH INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 1998-10-29 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Stiftere: Lars Dolmer Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)