Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Direktion: Torben Korup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Navne: 2GANGET REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2008-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, investering og finansiering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Navne: 2GANGET REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 fjernes Navne: ND REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Vedtægter: 2008-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Bestyrelse: Torben Korup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2003-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Damagervej 18, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-26 tilføjes Bestyrelse: Lone Lundgaard Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 fjernes Bestyrelse: Henning Christian Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-18 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2000-07-17 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-12 tilføjes Navne: ND REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-11 fjernes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1051 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-11 tilføjes Bestyrelse: Henning Christian Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Direktion: Torben Korup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damagervej 18, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1051 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)