Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sidevolden 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-14 fjernes Direktion: Henrik Ladewig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-14 fjernes Navne: LADEWIG & SEIERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Revisor: Torsten Edvard Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-17 fjernes Direktion: Jens Allan Seiersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Navne: LADEWIG & SEIERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-18 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4979 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-18 tilføjes Direktion: Jens Allan Seiersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Formål: 2 Selskabets formål er at investere i- og udleje ejendomme samt drive konsulentvirksomhed indenfor EDB og rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Revisor: Torsten Edvard Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Tegningsregel: 11 Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Vedtægter: 1999-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sidevolden 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4979 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)