Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretenborgvej 2, 6622 Bække (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 fjernes Navne: E. GLERUP JENSEN. STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 fjernes Revisor: VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 fjernes Direktion: Erik Glerup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-10-28 tilføjes Navne: E. GLERUP JENSEN. STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1302 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-27 tilføjes Direktion: Erik Glerup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som statsautoriseret revisionsvirksomhed omfattende revision af regnskaber m.v. samt rådgivende assistance i forbindelse hermed og inden gor tilgrænsede områder i overensstemmelse med § 6a, stk. 1 i lov og statsautoriserede revisorer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 tilføjes Revisor: VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 tilføjes Vedtægter: 1998-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretenborgvej 2, 6622 Bække (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1302 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)