Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-04-28 fjernes Binavne: FUGEN.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: J. P. Jacobsens Vej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 fjernes Direktion: Anette Birkemose Rank Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 fjernes Navne: 3 H HADSUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Revisor: TEDDIE THULSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Stiftere: Hans Hvilsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Direktion: Anette Birkemose Rank Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med automobiler, udføre alle former for fugearbejde, køb og eje af fast ejendom samt handel og investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Vedtægter: 2007-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 fjernes Bestyrelse: Hanne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 fjernes Direktion: Erling Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: J. P. Jacobsens Vej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Transbjergholt 35, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-12 tilføjes Bestyrelse: Hanne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-12 tilføjes Direktion: Erling Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-12 fjernes Direktion: Hans Hvilsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Revisor: TEDDIE THULSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-14 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transbjergholt 35, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Binavne: FUGEN.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Direktion: Hans Hvilsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Navne: 3 H HADSUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Stiftere: Hans Hvilsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)