Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 48, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 fjernes Navne: ASDOSAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Direktion: Svein Egil Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem ejerbesiddelser i andre selskaber at drive reklamebureauvirksomhed samt anden dermed efter generalforsamlingens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Navne: ASDOSAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-12 fjernes Navne: RHAPSODY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Vedtægter: 2004-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 48, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 10, 6., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-23 tilføjes Direktion: Pia Anette Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 fjernes Direktion: Bente Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Direktion: Carl Strøjer Hjermind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Direktion: Carl Strøjer Hjermind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Navne: RHAPSODY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-23 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1206 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 10, 6., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1206 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)