Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 121, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: tb@oslo-plads-16.dk (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Navne: ERMELUNDEN A/S (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 fjernes Bestyrelse: Kim Vestergaard Laustsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-08-22 fjernes Direktion: Kim Vestergaard Laustsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Michael Berg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 121, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2011-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-08-30)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-16)
Den 2007-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-08-30)
Den 2007-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-30 fjernes Bestyrelse: Mads Ole Krohn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: tb@oslo-plads-16.dk (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2007-06-12 tilføjes Bestyrelse: Mads Ole Krohn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Bestyrelse: Claus Spangenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Revisor: Bjørn Michael Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Bestyrelse: Allan Kim Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Bestyrelse: Birger Kuntkes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 fjernes Bestyrelse: Flemming Benedict Behnke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 tilføjes Direktion: Kim Vestergaard Laustsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-05-10 fjernes Bestyrelse: Niels Kjersgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom, værdipapirer m.v. samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-16)
Den 2003-06-01 tilføjes Navne: ERMELUNDEN A/S (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2003-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2003-06-01 tilføjes Vedtægter: 2003-06-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-31 fjernes Navne: HARESKOVHUS A/S (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2002-03-04 tilføjes Navne: HARESKOVHUS A/S (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2002-03-03 fjernes Navne: MALERFIRMAET GUNNAR NISSEN & SØN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Vang Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-17 tilføjes Navne: MALERFIRMAET GUNNAR NISSEN & SØN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-16 fjernes Navne: VICH 5467 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Kjersgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Revisor: Bjørn Michael Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 301, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Navne: VICH 5467 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1998-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)