Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsens Plads 32, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gabelsparken 109, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hennype@icloud.com (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: hogv@bbsyd.dk (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 tilføjes Bestyrelse: Henny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Bestyrelse: Villy Thorvald Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-14 tilføjes Direktion: Brian Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Direktion: Villy Thorvald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-22 tilføjes Legale ejere: Henny Pedersen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-03-22 fjernes Legale ejere: Villy Thorvald Pedersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-03-21 fjernes Legale ejere: Henny Pedersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-03-22 tilføjes Reelle ejere: Henny Pedersen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-03-22 fjernes Reelle ejere: Villy Thorvald Pedersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Navne: VILLY PEDERSEN A/S (offentliggjort 2012-12-10)
Den 2012-11-26 fjernes Navne: VILLY PEDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Vedtægter: 2012-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hogv@bbsyd.dk (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gabelsparken 109, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grimstrupvej 137, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-29 fjernes Bestyrelse: Dan Børge Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-31 fjernes Bestyrelse: Henny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-11 fjernes Binavne: KORSKRO GRANIT- OG NATURSTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stenhuggere (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-01-11 tilføjes Bestyrelse: Majbrit Kobstrup Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-19 tilføjes Hovedbranche: Stenhuggere (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 tilføjes Legale ejere: Henny Pedersen, Villy Thorvald Pedersen, Majbrit Kobstrup Pedersen, Brian Pedersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2005-08-31 tilføjes Reelle ejere: Villy Thorvald Pedersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2002-07-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimstrupvej 137, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-16 tilføjes Bestyrelse: Henny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-16 tilføjes Binavne: KORSKRO GRANIT- OG NATURSTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Direktion: Villy Thorvald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Navne: VILLY PEDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Stiftere: Villy Thorvald Pedersen, Henny Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)