Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ACTUS EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Østergårds Alle, Hørning ApS. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Direktion: Claus Møller (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-03 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: claus@Actus.as (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Navne: C.M. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes ObligatoriskEmail: claus@Actus.as (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Stiftere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@Actus.as (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: preben@actus.as (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes ObligatoriskEmail: claus@Actus.as (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: preben@actus.as (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-14)
Den 2005-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Århus C (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-14)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Århus C (offentliggjort 2003-08-20)
Den 1998-07-03 tilføjes Direktion: Claus Møller (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-03 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Legale ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Navne: C.M. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Reelle ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-03 tilføjes Stiftere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 1998-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)