Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Mølbak | 30.06.1998 | 11.04.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Jørgen Kjær Larsen | 20.03.2004 | 11.04.2007 | formand |
Anne Købsted Nymand | 13.08.2002 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Henning Rasmussen | 22.04.1999 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Peder Rauff Hansen | 22.04.1999 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Niels Peter Bisgaard | 22.04.1999 | 13.08.2002 | bestyrelse |
Kim Bonde Samuelsen | 30.06.1998 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Anne Gjendal | 30.06.1998 | 02.01.2006 | bestyrelse |
Mogens Mølbak | 30.06.1998 | 20.03.2004 | bestyrelse |