Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 fjernes Direktion: Michael René Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 fjernes Navne: MICHAEL PEDERSEN. VIDEBÆK. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 tilføjes Navne: MICHAEL PEDERSEN. VIDEBÆK. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-13 fjernes Navne: PBH 26.459 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie/ og anpartsbesiddelse, investering og dermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Vedtægter: 1999-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Direktion: Michael René Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: PBH 26.459 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)