Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: svp@beierholm.dk (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-04)
Den 1999-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REVISIONSHUSE EJENDOMSSELSKAB K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-04-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-11 fjernes Bestyrelse: Erik Klitgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-11 tilføjes Vedtægter: 2024-04-11 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-04 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 tilføjes Direktion: Søren Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-08 fjernes Direktion: Ole Korslund Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.553.844,00 (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-08-28 tilføjes Vedtægter: 2017-08-28 (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.800.000,00 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-01)
Den 2016-04-28 fjernes Bestyrelse: Ole Korslund Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-27 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2014-08-27 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i MB's Revisionshuse Ejendomsselskab K/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.736.841,00 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: REVISIONSHUSE A/S (offentliggjort 2010-09-02)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2010-08-31 fjernes Navne: MB'S REVISIONSHUSE A/S (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2009-03-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Klitgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2009-03-10 fjernes Bestyrelse: Erik Steen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Steen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Navne: MB'S REVISIONSHUSE A/S (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-03-07 fjernes Navne: MB'S REVISIONSHUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-08 fjernes Direktion: Poul Østergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 fjernes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-09 tilføjes Navne: MB'S REVISIONSHUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-08 fjernes Navne: VGH NR. 838 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-08 tilføjes Direktion: Poul Østergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-08 fjernes Direktion: Peter Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-06-26)
Den 1998-07-02 tilføjes Direktion: Peter Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Navne: VGH NR. 838 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)