Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERGADE 25 ApS. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LEDET HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: I/S Lindegårdsvej 29-33. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEDET HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2023-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-18 tilføjes Direktion: Thomas Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Elisabeth Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Hans-Christian Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-30 fjernes Direktion: Hans-Christian Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-17 tilføjes Direktion: Andreas Ledet (direktør) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledalen 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ledet (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Helle Elisabeth Ledet (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og administration af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 tilføjes Vedtægter: 2014-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Bestyrelse: Andreas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-27 tilføjes Bestyrelse: Helle Elisabeth Ledet (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-27 fjernes Direktion: Helle Elisabeth Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Legale ejere: ANDREAS LEDET ApS, MALENE LEDET ApS, CHRISTINE LEDET ApS, THOMAS LEDET ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2007-10-12 tilføjes Reelle ejere: Malene Ledet Risager, Christine Ledet, Thomas Ledet, Andreas Ledet (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinck Seidelins G 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinck Seidelins G 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Helle Elisabeth Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: MATCH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: LEDET HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)