Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Bestyrelse: Ib Brønnum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Navne: ITN DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Revisor: ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Stiftere: Per Henri Nielsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: itn@itn.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-30 fjernes Direktion: Per Henri Nielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af internet- og intranetløsninger samt hermed beslægtede ydelser og udstyr. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Vedtægter: 2000-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: itn@itn.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-10-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Fløe Wium (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Bestyrelse: Bo Steffan Nielsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-08 tilføjes Revisor: ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Bestyrelse: Bo Steffan Nielsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Per Henri Nielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ITN DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: Per Henri Nielsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)