Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: CQS ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletkærvej 20, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Annette Sandager (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-14 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Legale ejere: Beth Sandager, Gry Sandager Knudsen, Thit Sandager, Annette Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Navne: CS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Reelle ejere: Annette Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Stiftere: Thit Sandager, Gry Sandager Knudsen, Carsten Sandager, Beth Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Annette Sandager (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-27 fjernes Direktion: Carsten Sandager (direktion) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-21 tilføjes Legale ejere: Annette Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: Carsten Sandager (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-05-21 tilføjes Reelle ejere: Annette Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-21 fjernes Reelle ejere: Carsten Sandager (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletkærvej 20, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2013-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballe 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2013-01-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2013-01-31 fjernes Revisor: LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab for datterselskaber samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2010-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2010-09-20 tilføjes Vedtægter: 2010-09-20 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballe 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordblik 6, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2008-10-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordblik 6, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballe 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballe 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagnæsalle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagnæsalle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Direktion: Carsten Sandager (direktion) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 1998-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-14 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Legale ejere: Carsten Sandager, Beth Sandager, Gry Sandager Knudsen, Thit Sandager (offentliggjort 2019-09-02)
Den 1998-04-14 tilføjes Navne: CS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sandager (offentliggjort 2019-09-02)
Den 1998-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Stiftere: Thit Sandager, Gry Sandager Knudsen, Carsten Sandager, Beth Sandager (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1998-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)