Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-30 fjernes Binavne: UNIQUE HORSEWEARE ApS, UNIHORSE SHOP ApS, TAILORMADE.DK ApS, KIDS CORNER ApS, CLUB UNIHORSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Bestyrelse: Mette Fonager Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Direktion: Kurt Klemmensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 fjernes Stiftere: Kurt Klemmensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fonnesbechsgade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2004-01-01 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2004-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: unihorse@unihorse.dk (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2004-01-01 fjernes Navne: UNIHORSE ApS (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2004-01-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Rahr Egense (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel og postordrehandel med alt til hest og rytter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Vedtægter: 2002-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fonnesbechsgade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2001-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rahr Egense (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 188.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: unihorse@unihorse.dk (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Binavne: UNIQUE HORSEWEARE ApS, UNIHORSE SHOP ApS, TAILORMADE.DK ApS, KIDS CORNER ApS, CLUB UNIHORSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Kurt Klemmensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2014-10-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: UNIHORSE ApS (offentliggjort 2014-10-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: Kurt Klemmensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)