Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Nikolaj Lange | 13.08.1998 | 16.05.2008 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1998 | 13.08.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
A/S REVISORENE DALGAS AVENUE, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (CVR 39826518) | 15.09.2001 | 22.05.2003 | suppleant |