Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helle Berit Huss(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Basso Reichsthaler Møller(virk.: 31) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 3,23 % |
Karl Ulrik Thørner(virk.: 11) Stiftere | 0 % | 0 % | 11,11 % | 11,11 % |
Karsten Rasch(virk.: 4) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Outze(virk.: 9) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Hagen Johansen(virk.: 5) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hasse Bergman(virk.: 13) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 1,49 % | 2,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Kronborg Jensen(virk.: 168) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Sten Glarkrog(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Peter Bech(virk.: 18) | 11,11 % | 11,11 % | 16,67 % | 22,22 % |
Marianne Lindhard Moe(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Esben Outze(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Salli Herholt Juul Bergman(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Sønderkær Warncke(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Boegh-Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,82 % | 0,82 % | 1,23 % | 11,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Basso Reichsthaler Møller | 06.02.2009 | Kildedalen 13, 2900 Hellerup |
Hasse Bergman | 01.06.2009 | Kastanievej 43, 2840 Holte |
Thomas Hagen Johansen | 01.07.2010 | Buderupvej 9, 2730 Herlev |
Karl Ulrik Thørner | 13.08.2010 | C V E Knuths Vej 26, 2900 Hellerup |
Jesper Outze | 15.11.2013 | Lundevangsvej 15, 2900 Hellerup |
Helle Berit Huss | 01.11.2014 | Wiedeweltsgade 30, 2100 København Ø |
Karsten Rasch | 01.04.2017 | Granvej 25, 2880 Bagsværd |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marianne Lindhard Moe | 01.01.2007 | Bolbrovej 25, 2960 Rungsted Kyst |
Morten Bruun Steiner | 01.01.2007 | Heslegårdsvej 47, 2900 Hellerup |
Hans Peter Bech | 01.01.2007 | Leerbjerg Lod 11, 3400 Hillerød |
Anders Sønderkær Warncke | 01.01.2007 | Stengårdsvænge 47, 2800 Kongens Lyngby |
Per Kronborg Jensen | 15.07.2008 | Baldersvej 10, 4300 Holbæk |
Salli Herholt Juul Bergman | ||
Sten Glarkrog | 04.09.2020 | Norsvej 1, 1916 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ACCENTURE A/S | 13227500 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
AVANADE DENMARK A/S | 20646330 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Accenture Club | 30230124 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.07.2001 | 1,53 (km) | Østerbrogade 113, 2100 København Ø | Ryesgade 106A, 2100 København Ø |
28.03.2008 | 7,10 (km) | Ryesgade 106A, 2100 København Ø | Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S |
03.06.2019 | 6,16 (km) | Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S | Bohrsgade 35, 1799 København V |
14.09.2021 | 0,00 (km) | Bohrsgade 35, 1799 København V | Bohrsgade 35, 1799 København V |
22.03.2024 | 0,00 (km) | Bohrsgade 35, 1799 København V | Bohrsgade 35, 1799 København V |
AVANADE DENMARK A/S. |
Sidst opdateret den 27.03.2008 og angivet som gældende fra 26.03.2008 (6029 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Avalon PLM ApS | 38107453 |
Avalon Treat | 44680017 |
Avalon Universes | 29661693 |
AvAmeliA - Cheerful Surprises | 44612194 |
AVANADE DENMARK A/S | 20646330 |
Avana Properties | 19283496 |
Avance | 27368166 |
AVANCE INTERNATIONAL A/S | 33947437 |
Avanceret Billeddiagnostik Anpartsselskab | 39124793 |
AVANCERETKØRETEKNIK.DK ApS | 36505605 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helle Berit Huss(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Henrik Basso Reichsthaler Møller(virk.: 31) Stiftere | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
Karl Ulrik Thørner(virk.: 11) Stiftere | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Karsten Rasch(virk.: 4) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jesper Outze(virk.: 9) Stiftere | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Thomas Hagen Johansen(virk.: 5) Stiftere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hasse Bergman(virk.: 13) Stiftere | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 2 % | 41 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Kronborg Jensen(virk.: 168) Ikke aktiv i virksomheden. | 75 | 0 | 0 | 58 | 32 | 3 |
Sten Glarkrog(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Hans Peter Bech(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Marianne Lindhard Moe(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Esben Outze(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salli Herholt Juul Bergman(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Sønderkær Warncke(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jens Boegh-Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 39 | 0 | 0 | 2 | 34 | 7 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 27 % | 23 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helle Berit Huss(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 8 | 1 | 0 | 0 |
Henrik Basso Reichsthaler Møller(virk.: 31) Stiftere | 13 | 15 | 2 | 3 |
Karl Ulrik Thørner(virk.: 11) Stiftere | 3 | 8 | 1 | 9 |
Karsten Rasch(virk.: 4) Stiftere | 2 | 1 | 1 | 3 |
Jesper Outze(virk.: 9) Stiftere | 7 | 10 | 0 | 3 |
Thomas Hagen Johansen(virk.: 5) Stiftere | 0 | 5 | 0 | 5 |
Hasse Bergman(virk.: 13) Stiftere | 7 | 10 | 0 | 4 |
Sum | 40 | 50 | 4 | 27 |
Pct. | 33 % | 41 % | 3 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Kronborg Jensen(virk.: 168) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 168 |
Sten Glarkrog(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 1 | 14 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 12 | 1 | 4 |
Hans Peter Bech(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 12 | 0 | 4 |
Marianne Lindhard Moe(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 0 | 0 |
Esben Outze(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salli Herholt Juul Bergman(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anders Sønderkær Warncke(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 2 | 0 | 2 |
Jens Boegh-Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 42 | 41 | 3 | 192 |
Pct. | 15 % | 15 % | 1 % | 69 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |