Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-09-28 fjernes Binavne: DANCOAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Th. Staunings Vej 57, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Direktion: Erik Peder Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Navne: Peder Pedersen ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Stiftere: Erik Peder Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Navne: Peder Pedersen ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-26 fjernes Navne: Peder Pedersen ApS under Tvangsopløsning (4) (offentliggjort 2001-03-01)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Th. Staunings Vej 57, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Binavne: DANCOAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Erik Peder Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og servicevirksomhed anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: Peder Pedersen ApS under Tvangsopløsning (4) (offentliggjort 2001-03-01)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: Erik Peder Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Vedtægter: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)