Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-05 fjernes Binavne: VOGNSTOP.DK A/S, TEAMSIGN A/S, RINGSTED AUTOLAKERING A/S, EUROPÆISK AUTOSERVICE A/S, DANSK LAKERING A/S, DANSK AUTOLAKERING A/S, AUTOSERVICE.DK A/S, AUTOGLANS VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Agenavej 15, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-03 fjernes Bestyrelse: Camilla Rimmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-03 fjernes Bibranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-03 fjernes Direktion: Arne Boesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-03 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 30. JANUAR 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industrivirksomhed, servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 30. JANUAR 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-29 fjernes Navne: TOTEMPO A/S (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2009-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Vedtægter: 2009-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 fjernes Bestyrelse: Torben Svanberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-09 fjernes Bestyrelse: Philip Baruch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Bibranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Svanberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Bestyrelse: Bent Harsmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-22 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agenavej 15, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 27, 4100 Ringsted (offentliggjort 2005-09-05)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Navne: TOTEMPO A/S (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-07 fjernes Navne: DANSK LAKERING A/S (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2007-01-08 fjernes Binavne: TOTEMPO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 27, 4100 Ringsted (offentliggjort 2005-09-05)
Den 2005-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-26 tilføjes Bestyrelse: Bent Harsmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Bestyrelse: Lone Grete Boesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Navne: DANSK LAKERING A/S (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-10-19 fjernes Navne: RINGSTED AUTOLAKERING A/S (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2000-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmaglevej 33, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-10 tilføjes Navne: RINGSTED AUTOLAKERING A/S (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2000-02-09 fjernes Navne: STENLILLE SANDBLÆSNING OG OVERFLADEBEHANDLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-18 tilføjes Navne: STENLILLE SANDBLÆSNING OG OVERFLADEBEHANDLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-17 fjernes Navne: SCSK 3140 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-17 tilføjes Bestyrelse: Lone Grete Boesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 fjernes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Direktion: Arne Boesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmaglevej 33, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Binavne: TOTEMPO A/S, VOGNSTOP.DK A/S, TEAMSIGN A/S, RINGSTED AUTOLAKERING A/S, EUROPÆISK AUTOSERVICE A/S, DANSK LAKERING A/S, DANSK AUTOLAKERING A/S, AUTOSERVICE.DK A/S, AUTOGLANS VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: SCSK 3140 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)