Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 9, 4681 Herfølge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Direktion: Svend Villy Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Navne: ApS VN GLAS RINGSTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET VN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-25 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 9, 4681 Herfølge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-22 tilføjes Direktion: Svend Villy Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og salgsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Navne: ApS VN GLAS RINGSTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET VN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Vedtægter: 1998-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)