Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, st., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Thor Stadil (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Direktion: Thomas Nørballe Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 22. NOVEMBER 1997 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Stiftere: SOFIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nørballe Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Janus Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Direktion: Thomas Nørballe Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Direktion: Carsten Janus Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, st., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 fjernes Bestyrelse: Christian Richard Charles Dahlager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-19 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 22. NOVEMBER 1997 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-18 fjernes Navne: SOFIA SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være kommanditist og komplementar i kommanditselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 tilføjes Vedtægter: 1998-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-20 tilføjes Bestyrelse: Christian Richard Charles Dahlager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Direktion: Carsten Janus Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Navne: SOFIA SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Stiftere: SOFIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)