Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Friis Stranne | 18.12.1997 | 03.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Stranne | 31.01.2012 | 29.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Louise Petersen | 27.04.1998 | 29.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Elsa Catharina Stranne | 27.04.1998 | 31.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Friis Stranne | 18.12.1997 | 29.05.2016 | bestyrelsesmedlem |