Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 86, 6720 Fanø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Bibranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: peter@wexco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Navne: WEXCO ApS. WILLUMSEN EXPLORATION CONSULTANTS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-10-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Direktion: Peter Søllingvraa Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed samt rådgivning indenfor olieindustrien. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Vedtægter: 2008-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-16 tilføjes Bibranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-16 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-15 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@wexco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-24 tilføjes Navne: WEXCO ApS. WILLUMSEN EXPLORATION CONSULTANTS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-23 fjernes Navne: PBH 25.901 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-23 tilføjes Direktion: Peter Søllingvraa Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-23 tilføjes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 86, 6720 Fanø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.901 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)