Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Marienhof(virk.: 28) | 28,57 % | 32,14 % | 50,00 % | 67,86 % |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) | 4,03 % | 7,26 % | 9,68 % | 21,77 % |
Morten Wittenberg Vandborg(virk.: 129) | 7,75 % | 11,63 % | 13,18 % | 23,26 % |
Peter Michael Albrechtslund(virk.: 45) | 6,82 % | 18,18 % | 25,00 % | 25,00 % |
Poul Anton Bundgaard(virk.: 32) | 6,25 % | 18,75 % | 21,88 % | 46,88 % |
Birger Hauge Nielsen(virk.: 56) | 14,29 % | 28,57 % | 41,07 % | 60,71 % |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 22,22 % |
Lars Bondo Krogsgaard(virk.: 21) | 19,05 % | 42,86 % | 52,38 % | 52,38 % |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) | 0 % | 9,09 % | 54,55 % | 63,64 % |
Pct. | 8,63 % | 15,75 % | 21,80 % | 34,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Anton Bundgaard | ||
John Marienhof | 01.01.2007 | Asgårdsvej 10, 1811 Frederiksberg C |
Christian Richard Charles Dahlager | 01.01.2007 | Jens Juels Gade 29, 2100 København Ø |
Lars Thrane-Møller | 01.05.2007 | Sløjfen 21, 2820 Gentofte |
Morten Wittenberg Vandborg | ||
Peter Michael Albrechtslund | 01.08.2010 | Bolbrovænge 45, 2960 Rungsted Kyst |
Birger Hauge Nielsen | 15.08.2014 | Rosenvangen 5, 4660 Store Heddinge |
Lars Bondo Krogsgaard | 01.04.2018 | Egernvej 59, 2000 Frederiksberg |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.05.2000 | 5,80 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | St.Kongensgade 23A, 1264 København K |
31.05.2000 | 0,00 (km) | St.Kongensgade 23A, 1264 København K | Amagertorv 32, 1160 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 24.06.1997 (2358 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mariendalsvej ApS | 41463945 |
Mariendal v/Georg Gundersen | 62767855 |
Mariendal v/Malene Schwaner Jørgensen | 40199845 |
Mariendal v/Martin Jensen | 63063614 |
Marienhaab Koncert - og Kulturforening | 42118184 |
Marienhoff Dyreklinik I/S | 32503365 |
Marienhoffgaarden v/Lars Fjord Iversen | 30098765 |
Marienhoffvej 19B ApS | 41653590 |
MARIENHØJ PLANTAGE I/S | 84531316 |
Marienhøj Jagt | 41609877 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Marienhof(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden. | 41 | 0 | 0 | 28 | 37 | 19 |
Morten Wittenberg Vandborg(virk.: 129) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 1 | 29 | 62 | 7 |
Peter Michael Albrechtslund(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
Poul Anton Bundgaard(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 |
Birger Hauge Nielsen(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Lars Bondo Krogsgaard(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 27 % | 0 % | 1 % | 34 % | 32 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Marienhof(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 24 | 0 | 11 |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden | 111 | 34 | 5 | 31 |
Morten Wittenberg Vandborg(virk.: 129) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 28 | 1 | 62 |
Peter Michael Albrechtslund(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 7 | 2 | 3 |
Poul Anton Bundgaard(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 11 | 0 | 1 |
Birger Hauge Nielsen(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 28 | 0 | 9 |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 10 | 0 | 0 |
Lars Bondo Krogsgaard(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 9 | 0 | 3 |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 3 |
Sum | 344 | 156 | 8 | 123 |
Pct. | 55 % | 25 % | 1 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |