Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 38, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Direktion: Peter Rydberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: dan-sun@dan-sun.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Navne: SERVICE NORD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Stiftere: Sten Rønning Lassen, Peter Rydberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-29 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: dan-sun@dan-sun.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 38, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Peter Rydberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service, handels- og produktionsvirksomhed samt udlejning og finansiering af elektriske anlæg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: SERVICE NORD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: Sten Rønning Lassen, Peter Rydberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Vedtægter: 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)