Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorgenfri Torv 27, 2830 Virum (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-29 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Navne: JMS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Stiftere: Jette Marri Sørensen (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Direktion: Jette Marri Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-10-10)
Den 1997-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorgenfri Torv 27, 2830 Virum (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Direktion: Jette Marri Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt anden dermed i forbindelse bestående virksomhed. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-29 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-10-10)
Den 1997-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Navne: JMS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-29 tilføjes Stiftere: Jette Marri Sørensen (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Vedtægter: 1997-03-29 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1997-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)