Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 14, 6. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 fjernes Direktion: Johannes Alvan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 fjernes Navne: ARKITEKTFIRMAET JOHANNES ALVAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Stiftere: Johannes Alvan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-23 tilføjes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 fjernes Revisor: Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 14, 6. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-29 tilføjes Direktion: Johannes Alvan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, rådgivning, konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Navne: ARKITEKTFIRMAET JOHANNES ALVAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Revisor: Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Stiftere: Johannes Alvan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Vedtægter: 1997-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)