Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Verner Rosendal | 01.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Kjølby | 05.11.2007 | 31.12.2020 | direktør |
Søren Paw Hansen | 05.05.1998 | 05.11.2007 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.1997 | 05.05.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1997 | 03.04.1998 | direktør |