Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggehvile Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tryggehvile Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2010-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAMEK ApS. (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggehvile Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 83, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sorenkold@gmail.com (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 83, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 10, 1253 København K (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 10, 1253 København K (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2012-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2012-02-24 tilføjes Direktion: Søren Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-24 fjernes Direktion: Esben Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2010-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 4, 9530 Støvring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Vedtægter: 2007-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 4, 9530 Støvring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 4, 9530 Støvring (offentliggjort 2002-02-27)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 4, 9530 Støvring (offentliggjort 2002-02-27)
Den 2002-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Revisor: Kaare Led (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-14 tilføjes Direktion: Esben Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Legale ejere: Søren Kold (offentliggjort 2015-06-18)
Den 1997-08-14 tilføjes Navne: SK INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Kold (offentliggjort 2017-10-05)
Den 1997-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-28)
Den 1997-08-14 tilføjes Revisor: Kaare Led (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Stiftere: Esben Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)