Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 91, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Bestyrelse: Jens Axel Birn (bestyrelse) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Direktion: Jens Axel Birn (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: ULDALLS JERNSTØBERI A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Navne: VELAMP A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-05-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Stiftere: ULDALLS JERNSTØBERI A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Bestyrelse: Esben Refsgaard Trier Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-03-08 fjernes Bestyrelse: Leif Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-05-18 tilføjes Bestyrelse: Erik Lundtoft (formand) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-05-18 fjernes Bestyrelse: Ejvind Sandal (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-14 tilføjes Bestyrelse: Leif Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2013-01-14 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Borgen Uldall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Bestyrelse: Ejvind Sandal (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Direktion: Jens Axel Birn (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2012-12-31 fjernes Direktion: Jens Aage Borgen Uldall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, fabrikation og handel, samt virksomhed der relaterer sig hertil efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2011-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og et medlem af direktionen hver for sig. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2011-03-07 tilføjes Vedtægter: 2011-03-07 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2011-03-07 fjernes Bestyrelse: Christian Odgaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-05-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre varer i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Odgaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 fjernes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Bestyrelse: Kirsten Elin Uldall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Legale ejere: ULDALLS JERNSTØBERI A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 91, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Elin Uldall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Direktion: Jens Aage Borgen Uldall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre varer i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Navne: VELAMP A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Stiftere: ULDALLS JERNSTØBERI A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-02)