Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Kiens | 06.12.2012 | 31.01.2012 | direktion |
Preben Walther Andersen | 30.10.1996 | 01.12.1997 | direktion |
Gert Karsten Pedersen | 27.09.2024 | 31.07.1996 | direktion |
Jens Impgaard Nielsen | 27.09.2024 | 25.11.1994 | direktion |
Lau Boisen | 27.09.2024 | 06.05.1994 | direktion |
Jens Hald | 27.09.2024 | 02.03.1992 | direktion |
Bent Erik Pihl-Andersen | 27.09.2024 | 14.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Holstener Didriksen | 06.12.2012 | 31.01.2012 | bestyrelse |
Klaus Kiens | 06.12.2012 | 31.01.2012 | bestyrelse |
Bertil Staffan Fors | 06.12.2012 | 31.01.2012 | formand |
Søren Lundsberg-Nielsen | 30.10.1996 | 01.12.1997 | bestyrelse |
Bent Erik Pihl-Andersen | 27.09.2024 | 01.12.1997 | formand |
Olai Klarup | 27.09.2024 | 01.12.1997 | næstformand |
Knud Otto Binzer | 27.09.2024 | 30.10.1996 | bestyrelse |
Lau Boisen | 27.09.2024 | 10.04.1996 | bestyrelse |
Erik Hansen | 27.09.2024 | 10.04.1996 | bestyrelse |
Annette Thorsted Sørensen | 27.09.2024 | 10.04.1996 | bestyrelse |
Ejner Søren Svendsen | 27.09.2024 | 10.04.1996 | personlig_suppleant |
Niels Kurt Nygaard | 27.09.2024 | 10.04.1996 | personlig_suppleant |
Peter Korsgaard Skousen | 27.09.2024 | 16.10.1995 | personlig_suppleant |
Harry Thrue Hansen | 27.09.2024 | 01.04.1995 | bestyrelse |
Poul Aage Jakobsen | 27.09.2024 | 01.04.1995 | personlig_suppleant |
Knud Henry Siig | 27.09.2024 | 06.05.1994 | bestyrelse |
Alf Ditlev Kjærsgård Andersen | 27.09.2024 | 06.05.1994 | bestyrelse |
Erik Hansen | 27.09.2024 | 06.05.1994 | personlig_suppleant |
Niels Lodahl Madsen | 27.09.2024 | 06.05.1994 | personlig_suppleant |
Jens Wilhelm Trock | 27.09.2024 | 24.04.1992 | formand |
Niels Lodahl Madsen | 27.09.2024 | 04.05.1990 | bestyrelse |
Poul Aage Jakobsen | 27.09.2024 | 04.05.1990 | bestyrelse |
Ole Karl Olesen | 27.09.2024 | 21.02.1990 | bestyrelse |