Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Laurits Jensen | 02.06.1997 | 25.08.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Laurits Jensen | 17.03.2008 | 25.08.2015 | bestyrelse |
Søren Sloth | 17.03.2008 | 25.08.2015 | formand |
Jens Eger Larsen | 08.10.1999 | 17.11.2003 | bestyrelse |
Arne Laurits Jensen | 02.06.1997 | 25.08.2015 | bestyrelse |
Poul Schou Andersen | 02.06.1997 | 17.03.2008 | bestyrelse |
Steen Hvidt | 02.06.1997 | 24.11.2006 | bestyrelse |