Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Olymposvej 49, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Anders Bischoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: ANDERS BISCHOFF ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Stiftere: Anders Bischoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og kapitalpleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Vedtægter: 2000-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olymposvej 49, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Direktion: Anders Bischoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Navne: ANDERS BISCHOFF ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Stiftere: Anders Bischoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)