Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-17 fjernes Direktion: Morten Sandlykke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-17 fjernes Navne: MORTON SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Stiftere: Morten Middelfart (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-23 tilføjes Direktion: Morten Sandlykke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Direktion: Morten Middelfart (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Revisor: ND Revision v/Günther Matthiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Revisor: ND Revision v/Günther Matthiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Direktion: Morten Middelfart (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive software-udvikling, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 340.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Navne: MORTON SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Stiftere: Morten Middelfart (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Vedtægter: 1997-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)