Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Støy | 15.03.2010 | 10.07.2013 | direktion |
Nikolaj Munkholm Lassen | 01.02.2006 | 15.03.2010 | direktion |
Torben Støy | 11.10.2000 | 22.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Støy | 15.03.2010 | 15.03.2010 | bestyrelse |
Nikolaj Munkholm Lassen | 01.02.2006 | 15.03.2010 | bestyrelse |
Diana Støy | 11.10.2000 | 22.05.2006 | bestyrelse |
Jakob Støy | 11.10.2000 | 22.05.2006 | bestyrelse |
Sven Wagner Pedersen | 02.12.1996 | 11.10.2000 | bestyrelse |
Mikael Øvad | 02.12.1996 | 11.10.2000 | bestyrelse |