Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtpunkt 40, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-04 fjernes Bestyrelse: Jørn Casper Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-04 fjernes Direktion: Michael Gram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Hovedbranche: Landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-04 fjernes Navne: GEOVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Stiftere: Ejendomsselskabet af 15/8 1986 a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: Claus Grøngaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Charlotte Stokkebye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Stokkebye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Ib Ibsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, vedligeholde og sælge løsninger og data i relation til geografiske informationssystemer og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af markedsdirektør Charlotte Stokkebye i forening med direktør Jørn Casper Sørensen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Vedtægter: 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtpunkt 40, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: 40 (offentliggjort 2002-03-05)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Lanng Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Bestyrelse: Keld Holland (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: rsa@geovision.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2002-03-01 tilføjes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rsa@geovision.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-19 fjernes Stiftere: Claus Grøngaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: 40 (offentliggjort 2002-03-05)
Den 1997-06-13 tilføjes Bestyrelse: Keld Holland (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Direktion: Michael Gram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Hovedbranche: Landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 3.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Navne: GEOVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Stiftere: Jørn Casper Sørensen, Ejendomsselskabet af 15/8 1986 a/s, Claus Grøngaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Stiftere: Jørn Casper Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)