Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2004-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Direktion: Lars Gadegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Navne: BEGO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 tilføjes Navne: BEGO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 fjernes Navne: BEGO A/S (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration af egne midler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 408.110,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 tilføjes Vedtægter: 2003-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Bestyrelse: Sisse Dorde Gadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 157, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 157, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-02-23)
Den 1999-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Navne: BEGO A/S (offentliggjort 2000-02-23)
Den 1999-12-30 fjernes Navne: PRINTKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 fjernes Bestyrelse: Sisse Dorde Gadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 fjernes Direktion: Lars Gadegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 tilføjes Navne: PRINTKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-06 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-06 tilføjes Bestyrelse: Sisse Dorde Gadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 tilføjes Direktion: Lars Gadegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117, ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)