Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Museispårvägen Malmköping AB. (offentliggjort 2004-08-24)
Den 2004-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SAS Transportservice. (offentliggjort 2004-10-22)
Den 2004-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Jetlink AS. (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gullsmedene Siw og Adam AS Flintergatan 5, 4307 Sandnes,Norge. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hammars Resor. (offentliggjort 2004-10-31)
Den 2005-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kiviks Taxi AB. (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Leif-Åkes Buss AB. (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bergquist Försalnings AB (ABU Travel). (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lars Tores Utleie AS. (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Per Arne Olsen. (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Pnau Buss AB. (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sørli Turbusser AS. (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Warehouse AS. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2005-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mellbergs Montage AB. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2005-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Group AS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J & Å Busstrafik AB v/Rolf Arne Hall. (offentliggjort 2006-04-27)
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nissen & Sohn GmbH & Co. KG. (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Helges Bussresor v/Helge Bengtsson. (offentliggjort 2006-04-28)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Knapphus-Buss AS. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2007-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Geilo Turbusser. (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 5 Brødre Turbuss AS. (offentliggjort 2007-08-09)
Den 2008-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kongsberg Maritime AS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2008-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Panorama AS. (offentliggjort 2008-09-30)
Den 2008-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Viking of Norway AS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2009-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tingstad AS. (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2009-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Seaco. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2009-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Freedom Express AS. (offentliggjort 2009-08-14)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: My Norse AS. (offentliggjort 2010-02-08)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Solberg Industri AS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 tilføjes Bestyrelse: Torben Rasmussen (formand) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 fjernes Bestyrelse: Alex Rishøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-01)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Peter Suhr Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 fjernes Direktion: Alex Rishøj (direktør) (offentliggjort 2017-01-01)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Bakob Holding ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Pia Øland Jensen, Peter Suhr Pedersen, Torben Rasmussen, Claus Aagaard (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Th. Bergs Gade 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Bergs Gade 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-25 tilføjes Legale ejere: RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-24 fjernes Legale ejere: RISHØJ HOLDING ApS, TOFT HOLDING SÆBY ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-25 tilføjes Revisor: HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2009-11-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MADS SØNDERKÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2006-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelser indenfor momsservice, spedition, andre serviceydelser samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Vedtægter: 2006-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MADS SØNDERKÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: Børge Egebak Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Bergs Gade 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2005-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-27 tilføjes Legale ejere: RISHØJ HOLDING ApS, TOFT HOLDING SÆBY ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 fjernes Bestyrelse: Olav Ravnholt Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Karsten Erik Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-03 tilføjes Navne: BAKOB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-02 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2004 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-02 tilføjes Bestyrelse: Karsten Erik Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-02 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-02 tilføjes Direktion: Alex Rishøj (direktør) (offentliggjort 2017-01-01)
Den 1997-09-02 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-02 tilføjes Revisor: Børge Egebak Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-15 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2004 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-04-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)