Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Direktion: Olav Thomas Rohde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Navne: COSMOPOLITAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-02-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-12 tilføjes Navne: COSMOPOLITAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-11 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4595 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Olav Thomas Rohde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Vedtægter: 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4595 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)