Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Vilstrup(virk.: 48) | 2,08 % | 4,17 % | 6,25 % | 16,67 % |
Torben Brandt Munch(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Jakob Schou(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Peter Kromann(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Dybkjær(virk.: 93) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Skov(virk.: 41) | 4,88 % | 9,76 % | 12,20 % | 19,51 % |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Klaus Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Agerlin Petersen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 32) | 0 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,13 % |
Lars Lorentzen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Agner Nørgaard Mark(virk.: 50) | 2,00 % | 2,00 % | 4,00 % | 14,00 % |
Jesper Houlind(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Liselotte Poulsen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) | 5,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 49) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,08 % |
Emil Staal Bergander(virk.: 25) | 0 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
David Lyager Schøndorff(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Anthon Bernstorff Schrøder(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Anders Skovlykke Knudsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,51 % | 2,83 % | 3,39 % | 6,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Klaus Nielsen | ||
Anders Svanholm Rosenbeck | ||
Agner Nørgaard Mark | 01.01.2007 | Fabritius Alle 5, 2930 Klampenborg |
Morten Bruun Steiner | 01.01.2007 | Heslegårdsvej 47, 2900 Hellerup |
Hans Agerlin Petersen | 01.01.2007 | Søvej 15, 2840 Holte |
Peter Anthon Bernstorff Schrøder | 01.01.2007 | Tuborg Sundpark 1, 2900 Hellerup |
Rikke Kjær Nielsen | 01.04.2008 | Mosehøjvej 36, 2920 Charlottenlund |
Lars Dybkjær | 01.05.2012 | Aurehøjvej 11, 2900 Hellerup |
David Lyager Schøndorff | 18.02.2013 | Løvholmen 11, 2720 Vanløse |
Emil Staal Bergander | 01.05.2013 | Ingeborgvej 19, 2920 Charlottenlund |
Jesper Houlind | 07.09.2013 | Tornebakken 23, 2830 Virum |
Jakob Schou | 01.02.2016 | Åbrinken 18, 4000 Roskilde |
Jannik Kruse Petersen | 31.03.2016 | Tesch Alle 10, 2840 Holte |
Christian Peter Kromann | 23.03.2018 | Skydebanevej 9, 4000 Roskilde |
Klaus Vilstrup | 01.11.2018 | Frederik VI's Alle 2, 2000 Frederiksberg |
Anders Skovlykke Knudsen | 28.12.2020 | Frugthegnet 82, 2830 Virum |
Liselotte Poulsen | 01.03.2021 | Frederik VI's Alle 12, 2000 Frederiksberg |
Torben Brandt Munch | 17.03.2022 | Rønneholmsvej 34, 2610 Rødovre |
Jakob Holmen Kraglund | 15.02.2023 | Hovmarksvej 23B, 2920 Charlottenlund |
Ole Skov | ||
Vagn Ove Sørensen | ||
Lars Lorentzen | 01.11.2023 | Kirsebær Alle 11, 2840 Holte |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Next365 Denmark ApS | 41762322 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Sapiens Denmark A/S | 19989348 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SignUp Software Denmark ApS | 37049697 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.01.2001 | 10,44 (km) | Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm | Teknikerbyen 5, 2830 Virum |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Teknikerbyen 5, 2830 Virum | Teknikerbyen 5, 2830 Virum |
17.09.2008 | 1,33 (km) | Teknikerbyen 5, 2830 Virum | Bredevej 2, 2830 Virum |
01.09.2022 | 12,34 (km) | Bredevej 2, 2830 Virum | Lyngbyvej 2, 2100 København Ø |
Sapiens Denmark A/S. |
Sidst opdateret den 05.04.2022 og angivet som gældende fra 05.04.2022 (906 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sapia Holding ApS | 37890421 |
Sapidus ApS | 40499385 |
Sapience | 32980090 |
Sapiens Consulting | 43675095 |
Sapiens Denmark A/S | 19989348 |
Sapiens Design V/Daniel Scott Sutherland | 25192060 |
Sapiens Performance ApS | 38676172 |
Sapiens Security Holding ApS | 40509593 |
Sapiens Software Solutions Denmark A/S | 19989348 |
SAPIENTIA A/S | 26757401 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Vilstrup(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 8 | 27 | 3 |
Torben Brandt Munch(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Jakob Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Christian Peter Kromann(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Lars Dybkjær(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden. | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Ole Skov(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Klaus Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Hans Agerlin Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Lars Lorentzen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Agner Nørgaard Mark(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
Jesper Houlind(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Liselotte Poulsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 |
Emil Staal Bergander(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
David Lyager Schøndorff(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Peter Anthon Bernstorff Schrøder(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Anders Skovlykke Knudsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 6 % | 38 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Vilstrup(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 4 | 2 | 15 |
Torben Brandt Munch(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 8 | 0 | 3 |
Jakob Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 13 | 0 | 8 |
Christian Peter Kromann(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 0 | 3 |
Lars Dybkjær(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 46 | 0 | 36 |
Ole Skov(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 18 | 0 | 7 |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 9 | 0 | 3 |
Klaus Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 8 | 0 | 3 |
Hans Agerlin Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 7 | 0 | 1 |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 9 | 0 | 11 |
Lars Lorentzen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 1 | 2 |
Agner Nørgaard Mark(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 5 | 0 | 4 |
Jesper Houlind(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 8 | 0 | 8 |
Liselotte Poulsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 5 | 1 | 3 |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 14 | 3 | 2 |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 4 | 1 | 6 |
Emil Staal Bergander(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 13 | 1 | 2 |
David Lyager Schøndorff(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 1 | 0 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 12 | 1 | 4 |
Peter Anthon Bernstorff Schrøder(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 1 | 1 |
Anders Skovlykke Knudsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sum | 406 | 202 | 12 | 124 |
Pct. | 55 % | 27 % | 2 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |