Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Lauridsen | 02.12.1986 | 31.12.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jenny Kirstine Frandsen | 01.12.2004 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Simonsen | 12.05.2003 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Falbe-Hansen | 12.05.2003 | 31.12.2005 | formand |
Jens Christian Lauridsen | 02.12.1986 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Aage Leonhard Knudsen | 02.12.1986 | 01.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Poul Harry Madsen | 02.12.1986 | 12.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lauge Johannesen | 02.12.1986 | 27.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Falbe-Hansen | 02.12.1986 | 19.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Eva Anna Margarethe Jensen | 02.12.1986 | 24.01.1991 | bestyrelsesmedlem |