Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2003-05-06 fjernes Binavne: SETECHCO ApS, SCAN-ENGINEERING ApS, NORSK-DANSK BRÆNDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydeholmen 15, 4., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Direktion: Jan Falle Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Navne: SCANDINAVIAN ENGINEERING AND TECHNOLOGY CORPORATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Revisor: Steen Taarnager Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Steen Taarnager Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Revisor: Erik Ortvang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Vedtægter: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 fjernes Bestyrelse: Elisabeth Elkjær-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN ENGINEERING AND TECHNOLOGY CORPORATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-13 fjernes Navne: SCANDINAVIAN TECHNOLOGY AND ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-10 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN TECHNOLOGY AND ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-09 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF DEN 9. DECEMBER 1964 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-09 fjernes Bestyrelse: Poul Nordsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Direktion: Peer Wedervang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Revisor: PETER HOLMSTRØM DEGN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Wilhelm Wesche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydeholmen 15, 4., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Wilhelm Wesche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Binavne: SETECHCO ApS, SCAN-ENGINEERING ApS, NORSK-DANSK BRÆNDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Direktion: Peer Wedervang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-12-09 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF DEN 9. DECEMBER 1964 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1964-12-09 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Revisor: PETER HOLMSTRØM DEGN, Erik Ortvang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)