Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Navne | ||||
Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viemose Gade 2, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2012-12-06)
Den 2012-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 43, 4773 Stensved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrugsjord, herunder forpagtning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Vedtægter: 2010-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2004-12-20)
Den 2007-03-12 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 43, 4773 Stensved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 43, 4773 Stensved (offentliggjort 2000-10-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-14 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2004-12-20)
Den 2002-05-13 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 43, 4773 Stensved (offentliggjort 2000-10-18)
Den 2000-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmarken 3, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-05 tilføjes Navne: MURER/TØMRER- ENTREPRENØRFIRMAET STEEN WERNING HANSEN ApS. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2000-10-04 fjernes Navne: MURER/TØMRER-ENTREPRENØRFIRMAET WERNING & RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Legale ejere: MASKINCENTRALEN ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2000-02-06 fjernes Direktion: Michael Frank Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarken 3, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Michael Frank Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Navne: MURER/TØMRER-ENTREPRENØRFIRMAET WERNING & RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Werning Hansen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Stiftere: Michael Frank Rasmussen, MASKINCENTRALEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)