Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-02 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Navne: ST. ST. A/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Bestyrelse: Flemming Poulfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-03-08 fjernes Direktion: Finn Ladefoged Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-02-27 tilføjes Navne: ST. ST. A/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-02-26 fjernes Navne: STRONGSTAAL A/S (offentliggjort 2010-11-16)
Den 2012-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-02-27 tilføjes Vedtægter: 2012-02-27 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-02-27 fjernes Binavne: J.B. CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2011-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsmestervej 81, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-16 tilføjes Bestyrelse: Svend Hjorth (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-08-16 fjernes Bestyrelse: Claus Berner Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-16 tilføjes Navne: STRONGSTAAL A/S (offentliggjort 2010-11-16)
Den 2010-11-15 fjernes Navne: J.B. CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 fjernes Bestyrelse: Poul Rask Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-23 tilføjes Bestyrelse: Flemming Poulfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-11-23 fjernes Bestyrelse: Lars Schjønning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Schjønning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsmestervej 81, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagholm 2, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-05 fjernes Bestyrelse: Kristian Sloth Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-22 tilføjes Bestyrelse: Poul Rask Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-12 tilføjes Bestyrelse: Kristian Sloth Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Bestyrelse: Oluf Bagge Hjortlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 tilføjes Direktion: Finn Ladefoged Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-03-12 fjernes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@jbcontractors.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jbcontractors.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-18 fjernes Bestyrelse: Jann Bøgel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 tilføjes Bestyrelse: Oluf Bagge Hjortlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Direktion: Jann Bøgel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-29 fjernes Bestyrelse: Jens Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-15 tilføjes Binavne: J.B. CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Navne: J.B. CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-03 fjernes Navne: ABN NR. 294 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 tilføjes Direktion: Jann Bøgel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-07-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagholm 2, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-02 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Navne: ABN NR. 294 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1997-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)