Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmy Svendsen | 22.03.2003 | 28.11.2018 | bestyrelse |
Martin Peter Bjerrum | 22.03.2003 | 28.11.2018 | formand |
Freddy Svendsen | 10.01.1994 | 28.11.2018 | næstformand |
Birgit Marie Bjerrum | 10.01.1994 | 22.03.2003 | formand |
Amdi Gudmann Povlsen | 10.01.1994 | 22.03.2003 | næstformand |
Jimmy Svendsen | 10.01.1994 | 30.06.1999 | formand |