Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsvej 10, 6230 Rødekro (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Binavne: Bagacay Invest ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Legale ejere: Ralph Poul Bagacay Boiskov Hansen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Navne: Ralph Hansen Automobiler ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-16 fjernes Direktion: Ralph Poul Bagacay Boiskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Binavne: Bagacay Invest ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2016-01-20 fjernes Binavne: RH AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: Ralph Hansen Automobiler ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-12-17 fjernes Navne: BAGACAY INVEST ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2013-03-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsvej 10, 6230 Rødekro (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2012-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning af fast ejendom, byggeri og dermed beslægtet virksomhed samt køb og salg af biler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2012-12-21 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2012-12-21 tilføjes Vedtægter: 2012-12-21 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Pouline-Rose Bagacay Boiskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-17 tilføjes Direktion: Ralph Poul Bagacay Boiskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2012-11-17 fjernes Direktion: Jesper Kildahl Baungaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-17 tilføjes Legale ejere: Ralph Poul Bagacay Boiskov Hansen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2011-10-11 tilføjes Direktion: Jesper Kildahl Baungaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 fjernes Direktion: Nis Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Revisor: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelund 31, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: Heinsvig & Partners Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2003-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2003-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1999-09-02 tilføjes Direktion: Nis Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 fjernes Direktion: Poul Jørgen Boiskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-25 tilføjes Navne: BAGACAY INVEST ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1997-03-24 fjernes Navne: PBH 25.234 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-17 tilføjes Direktion: Poul Jørgen Boiskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 tilføjes Revisor: Heinsvig & Partners Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelund 31, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Binavne: RH AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1996-12-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Navne: PBH 25.234 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-20)