Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Direktion: Mikael Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-11-01 fjernes Navne: ALM. BRAND EJENDOM III ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Rosenberg Stokholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Navne: ALM. BRAND EJENDOM III ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-28 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4401 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og admininstere fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Vedtægter: 1997-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Bestyrelse: Jesper Rosenberg Stokholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Direktion: Mikael Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4401 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)