Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Høj Hansen | 09.12.2003 | 01.07.2004 | direktion |
Erik Høj Hansen | 26.02.1997 | 09.09.2003 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1996 | 26.02.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kiersgaard | 27.09.2001 | 01.07.2004 | bestyrelse |
Søren Vandel Høj Hansen | 27.09.2001 | 01.07.2004 | formand |
Hans Holm | 30.11.1998 | 02.05.2001 | bestyrelse |
Erik Høj Hansen | 26.02.1997 | 09.09.2003 | bestyrelse |
Carsten Mikkelsen | 26.02.1997 | 02.05.2001 | formand |
Steen Aabo | 26.02.1997 | 30.11.1998 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1996 | 26.02.1997 | bestyrelse |