Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 157, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-01 fjernes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Helle Birgitte Ørum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-01 fjernes Navne: HELLE & PER ØRUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Stiftere: Per Emil Ørum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-20 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-20 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 157, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 143, 6000 Kolding (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2008-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Svend Hansen Transport Kolding A/S, køb og salg af værdipapirer samt fast ejendom, handel og fabrikation samt andet dermed efter direktionens skøn bestående formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Vedtægter: 2008-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 143, 6000 Kolding (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2001-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-22 tilføjes Direktion: Helle Birgitte Ørum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-22 tilføjes Navne: HELLE & PER ØRUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Stiftere: Per Emil Ørum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)